✔ 最佳答案
以下為中華民國自辛亥革命起之國家元首:
一、合法政府:
中華民國軍政府都督(以鄂軍都督兼任):
1.黎元洪(1911.10.11任鄂軍都督,10.16依所頒布之《中華民國軍政府條例》成為中華民國軍政府都督-1912.1.1)
中華民國臨時政府臨時大總統:
1.孫文(1912.1.1-1912.3.10)
2.袁世凱(1912.3.10-1913.10.10)
中華民國(北洋政府)大總統:
1.袁世凱(1913.10.10-1916.6.6)
2.黎元洪(1916.6.6-1917.7.30)
3.馮國璋(1917.8.1-1918.10.10)
4.徐世昌(1918.10.10-1922.6.2)
5.黎元洪(1922-6.11-1923.6.13)
攝行大總統職:高凌霨(1923.6.14-1923.10.10),以內務總長攝行大總統職
6.曹錕(1923.10.10-1924.11.3)
攝行大總統職:黃郛(1924.11.2-11.23),以國務院總理攝行大總統職
中華民國(北洋政府)臨時執政:
1.段祺瑞(1924.11.24-1926.4.20)
攝行臨時執政職:顏惠慶、杜錫珪、顧維鈞(1926.5.13-1927.6.17)
中華民國(北洋)軍政府大元帥:
1.張作霖(1927.6.18-1928.6.3)
中華民國(南京)國民政府主席(上承交戰團體中的武漢國民政府,1937-1946年間遷至重慶):
1.譚延闓(1928.2.7-1928.10.8)
2.蔣介石(1928.10.10-1931.12.15)
代理:林森(1931.12.15-1931.12.31)
3.林森(1932.1.1-1943.8.1)
代理:蔣介石(1943.8.1-1943.10.10)
4.蔣介石(1943.10.10-1948.5.20)
中華民國政府總統:
1.蔣介石(1948.5.20-1949.1.21)
代理:李宗仁(1949.1.22-1949.12.31)
二、交戰團體:
中華民國(廣州)軍政府大元帥:
1.孫文(1917.9.1-1918.7.18)
中華民國(廣州)軍政府主席總裁:
1.岑春煊(1918.7.18-1921)
另有六位總裁:唐紹儀、唐繼堯、伍廷芳、孫文、林葆懌、陸榮廷
中華民國(廣州)軍政府非常時期大總統:
1.孫文(1921.5.5-1923.3.2)
中華民國(廣州)廣東大元帥府大元帥:
1.孫文(1923-1925.3.12)
代理大元帥:胡漢民(1925.3.12-1925.7.1)
中華民國(廣州)國民政府主席:
1.汪兆銘(1925.7.1-1926.3.22)
代理:譚延闓(1926.3.22-1926.7.6)
2.譚延闓(1926.7.6-1927.4.10)
中華民國(武漢)國民政府主席:
1.汪兆銘(1927.4.10-1927.9.13)
中華民國(南京)國民政府主席:
1.胡漢民(1927.4.18.1927.8.14)
代理:譚延闓(1927.9.16-1928.2.7)
中華民國(北平)國民政府主席:
1.閻錫山(1930.9.9-1930.11.4)
中華民國(廣州)國民政府委員(採委員輪值主席):
唐紹儀、鄧澤如、蕭佛成、古應芬、汪兆銘、鄒魯、許崇智、孫科、林森、李烈鈞、陳友仁、熊克武、蔣尊簋、唐生智、陳濟棠、李宗仁(1931.5.21-1931.12.12)
中華共和國人民革命政府政府主席:
1.李濟琛(1933.11.22-1934.1)
中華民國(北平)臨時政府常務委員:
1.王克敏、王揖唐、董康、齊燮元、朱深(1937-1940)
中華民國(南京)維新政府行政院院長:
1.梁鴻志(1938.3.28-1940)
中華民國(南京)國民政府主席:
1.汪兆銘(1940.3.30-1944.11.10)
代理:陳公博(1944.3.22-1944.11.15)
2.陳公博(1944.11.15-1945)